Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Royal Charleroi takımında orta saha mevkinde forma giyen Damien Marcq, 08.12.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 72 kilo olan Damien Marcq, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Damien Marcq, 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Damien Marcq, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | VC Westerlo 0:1 Royal Charleroi | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
23.02.2024 | Royal Charleroi 0:1 KRC Genk | 1 | 0 | - | - | - | ||
17.02.2024 | Oud-Heverlee Leuven 0:0 Royal Charleroi | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.12.2023 | ST. Truidense VV 1:0 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.12.2023 | Standart Liege 0:0 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
10.12.2023 | Royal Charleroi 1:3 Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | - | - | - | ||
11.11.2023 | Yellow-Red Mechelen 1:0 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
05.11.2023 | Royal Charleroi 1:3 KAA Gent | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
28.10.2023 | Eupen 2:0 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
21.10.2023 | Royal Charleroi 3:2 Royal Antwerp FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
06.10.2023 | Royal Charleroi 2:1 RWD Molenbeek 47 | 1 | 0 | - | - | - | ||
01.10.2023 | Union Saint-Gilloise 3:1 Royal Charleroi | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
23.09.2023 | Royal Charleroi 1:0 KV Kortrijk | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.09.2023 | Club Brugge 4:2 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
03.09.2023 | Royal Charleroi 1:1 ST. Truidense VV | 1 | 0 | - | - | - | ||
27.08.2023 | RSC Anderlecht 2:1 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
20.08.2023 | KRC Genk 0:0 Royal Charleroi | 1 | 0 | - | - | - | ||
13.08.2023 | Royal Charleroi 1:1 Standart Liege | 1 | 0 | 1 | - | - |
14.07.2022 - Şimdi | Royal Charleroi | -- |
07.07.2021 - 13.07.2022 | Union Saint-Gilloise | -- |
04.01.2018 - 01.07.2021 | Zulte | -- |
01.07.2017 - 03.01.2018 | KAA Gent | -- |
01.07.2013 - 30.06.2017 | Royal Charleroi | -- |
01.07.2012 - 30.06.2013 | Sedan | -- |
01.08.2011 - 30.06.2012 | Dijon FCO | -- |
01.07.2010 - 30.06.2013 | Caen | -- |
01.07.2006 - 30.06.2010 | US Boulogne | -- |
- | Fransa | -- |