Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Göztepe takımında defans mevkinde forma giyen Ismail Koybasi, 10.07.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 75 kilo olan Ismail Koybasi, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 20 maça çıkan Ismail Koybasi, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ismail Koybasi, bu sezon 4 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Turkiye Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | Kocaelispor 3:2 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.03.2024 | Göztepe 0:0 Ankara Keçiörengücü | 1 | 0 | - | - | - | ||
10.03.2024 | Şanlıurfaspor 0:1 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
03.03.2024 | Göztepe 2:0 Boluspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
24.02.2024 | Adanaspor 0:3 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
16.02.2024 | Göztepe 0:0 Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 | - | - | - | ||
11.02.2024 | Bandırmaspor 0:2 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
03.02.2024 | Göztepe 4:0 Altay | 1 | 0 | - | - | - | ||
27.01.2024 | Yeni Çorumspor AŞ 1:1 Göztepe | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
22.01.2024 | Göztepe 4:1 Ümraniyespor | 1 | 0 | - | - | - | ||
12.01.2024 | Sakaryaspor 1:2 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
24.12.2023 | BB Bodrumspor 3:0 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
20.12.2023 | Göztepe 5:1 Eyüpspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
10.12.2023 | Gençlerbirliği 0:3 Göztepe | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
03.12.2023 | Göztepe 3:0 Giresunspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
26.11.2023 | Göztepe 2:0 Tuzlaspor | 1 | 0 | - | - | - | ||
12.11.2023 | BB Erzurumspor 3:2 Göztepe | 1 | 0 | - | - | - | ||
04.11.2023 | Göztepe 0:1 Kocaelispor | 1 | 0 | - | - | - | ||
28.10.2023 | Ankara Keçiörengücü 0:1 Göztepe | 0 | 0 | - | - | - | ||
21.10.2023 | Göztepe 3:0 Şanlıurfaspor | 0 | 0 | - | - | - |
16.08.2022 - Şimdi | Göztepe İzmir | -- |
21.07.2021 - 15.08.2022 | Trabzonspor | -- |
05.10.2020 - 20.07.2021 | Çaykur Rizespor | -- |
29.08.2019 - 04.10.2020 | Granada | -- |
13.07.2016 - 30.06.2019 | Fenerbahçe İstanbul | -- |
12.08.2009 - Şimdi | Türkiye | -- |
01.07.2009 - 30.06.2016 | Beşiktaş İstanbul | -- |
01.07.2008 - 30.06.2009 | Gaziantepspor | -- |
- | Türkiye | -- |