Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
CD Olmedo takımında kaleci mevkinde forma giyen Jose Gabriel Cevallos, 19.03.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Jose Gabriel Cevallos, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jose Gabriel Cevallos, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Ekvador Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2020 | CS Emelec 4:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
18.12.2020 | CD Olmedo 1:3 LDU Portoviejo | 1 | 0 | - | - | - | ||
12.12.2020 | CD Olmedo 1:1 CD Cuenca | 1 | 0 | - | - | - | ||
09.12.2020 | Delfin Sc 3:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
05.12.2020 | CD Olmedo 0:0 CD Tecnico Universitario | 1 | 0 | - | - | - | ||
28.11.2020 | LDU Quito 3:0 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
22.11.2020 | CD Olmedo 1:2 CD El Nacional | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
19.11.2020 | Mushuc Runa SC 1:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
15.11.2020 | CD Olmedo 2:1 CD Universidad Catolica del Ecuador | 1 | 0 | - | - | - | ||
11.11.2020 | SD Aucas 3:3 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
07.11.2020 | CD Olmedo 1:0 Barcelona SC | 1 | 0 | - | - | - | ||
01.11.2020 | Orense SC 2:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
25.10.2020 | CD Olmedo 2:1 CSD Independiente del Valle | 1 | 0 | - | - | - | ||
19.10.2020 | CSD Macara 1:0 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
15.10.2020 | CD Olmedo 1:2 Guayaquil City FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
27.09.2020 | CD Olmedo 3:2 SD Aucas | 1 | 0 | - | - | - | ||
19.09.2020 | LDU Portoviejo 2:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
13.09.2020 | CD Olmedo 1:1 CS Emelec | 1 | 0 | - | - | - | ||
05.09.2020 | CD Universidad Catolica del Ecuador 3:1 CD Olmedo | 1 | 0 | - | - | - | ||
02.09.2020 | CD Olmedo 2:0 Delfin Sc | 1 | 0 | - | - | - |
09.01.2020 - Şimdi | CD Olmedo | -- |
01.01.2019 - Şimdi | CD America de Quito | -- |
01.01.2019 - 31.12.2019 | CD America de Quito | -- |
14.03.2017 - Şimdi | Barcelona SC | -- |
14.03.2017 - 08.01.2020 | Barcelona SC | -- |
14.03.2017 - 31.12.2018 | Barcelona SC | -- |
01.01.2017 - 13.03.2017 | LDU Quito | -- |
- | Ekvador | -- |
- | Ekvador | -- |