Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Molde FK takımında forvet mevkinde forma giyen Magnus Grodem, 14.08.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 19 maça çıkan Magnus Grodem, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Magnus Grodem, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | FK Haugesund 1:2 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.11.2021 | Molde FK 4:1 Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.11.2021 | Molde FK 3:1 Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.10.2021 | Stromsgodset 6:0 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2021 | Molde FK 0:2 Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.10.2021 | Stabaek IF 0:3 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.10.2021 | Molde FK 3:0 Tromso IL | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.09.2021 | Valerenga IF 1:1 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.09.2021 | Molde FK 4:0 Mjondalen IF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.08.2021 | Kristiansund BK 2:0 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.08.2021 | Viking FK 3:2 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.08.2021 | Molde FK 5:4 FK Haugesund | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.07.2021 | Lillestrom SK 1:1 Molde FK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.07.2021 | Molde FK 5:0 Odds BK | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
30.06.2021 | Molde FK 3:0 Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.06.2021 | Bodoe/Glimt 0:2 Molde FK | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
16.06.2021 | Molde FK 4:1 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.06.2021 | Sandefjord Fotball 1:3 Molde FK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.05.2021 | Molde FK 4:0 SK Brann | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
06.05.2021 - Şimdi | Molde FK | -- |
29.09.2020 - Şimdi | Sandnes ULF | -- |
29.09.2020 - 05.05.2021 | Sandnes ULF | -- |
10.06.2020 - 29.09.2020 | Sandnes ULF | -- |
10.06.2020 - 28.09.2020 | Sandnes ULF | -- |
27.08.2019 - 28.09.2020 | Vejle BK | -- |
04.03.2019 - 11.06.2019 | Ullensaker / Kisa | -- |
15.08.2017 - 31.12.2017 | Ullensaker / Kisa | -- |
17.08.2016 - 26.08.2019 | Valerenga IF | -- |
01.01.2015 - 16.08.2016 | Bryne FK | -- |
- 17.01.2018 | Norveç | -- |
- | Norveç | -- |