Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Nantes takımında orta saha mevkinde forma giyen Moses Simon, 12.07.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 168 cm boyunda ve 67 kilo olan Moses Simon, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Moses Simon, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Moses Simon, bu sezon 6 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Nantes 1:3 Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2024 | Marsilya 2:0 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.03.2024 | Nantes 0:2 Metz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.02.2024 | Lorient 0:1 Nantes | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
17.02.2024 | Nantes 0:2 Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.12.2023 | Olympique Lyon 1:0 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.12.2023 | Nantes 0:2 Stade Brest 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.12.2023 | Paris St. Germain 2:1 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2023 | Nantes 1:0 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.11.2023 | Nantes 0:0 Le Havre | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.11.2023 | Metz 3:1 Nantes | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
05.11.2023 | Nantes 0:1 Stade Reims | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.10.2023 | Racing Club de Lens 4:0 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.10.2023 | Nantes 2:0 Montpellier | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
06.10.2023 | Strasbourg Alsace 1:2 Nantes | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
01.10.2023 | Stade Rennais 3:1 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.09.2023 | Nantes 5:3 Lorient | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
17.09.2023 | Clermont Foot 63 0:1 Nantes | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
01.09.2023 | Nantes 1:1 Marsilya | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
25.08.2023 | Nantes 3:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.08.2023 | Lille OSC 2:0 Nantes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.08.2023 | Nantes 1:2 Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2020 - Şimdi | Nantes | -- |
15.08.2019 - 30.06.2020 | Nantes | -- |
06.08.2018 - 30.06.2020 | Levante | -- |
07.01.2015 - 05.08.2018 | KAA Gent | -- |
01.01.2015 - 28.03.2018 | Nijerya | -- |
13.01.2014 - 06.01.2015 | AS Trencin | -- |
- | Nijerya | -- |
- | Nijerya | -- |