Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Ruh Brest takımında defans mevkinde forma giyen Oleksiy Kovtun, 05.02.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Oyuncu, Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
21.01.2021 - Şimdi | FC Minaj | -- |
21.02.2020 - 20.01.2021 | FC Ruh Brest | -- |
05.07.2018 - Şimdi | FC Karpaty Lviv | -- |
05.07.2018 - 20.01.2020 | FC Karpaty Lviv | -- |
22.03.2018 - 30.06.2018 | FC Minsk | -- |
28.08.2015 - 21.03.2018 | FC Poltava | -- |
01.07.2015 - 27.08.2015 | Metalist Kharkiv | -- |
01.07.2014 - 30.06.2015 | Metalist Kharkiv | -- |
- | Ukrayna | -- |