Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Monaco takımında defans mevkinde forma giyen Guillermo Maripan, 06.05.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 83 kilo olan Guillermo Maripan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Guillermo Maripan, 0 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Guillermo Maripan, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Şili Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | Olympique Lyon 3:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.04.2024 | Monaco 1:0 Lille OSC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.04.2024 | Stade Brest 29 0:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2024 | Monaco 2:2 Lorient | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2024 | Strasbourg Alsace 0:1 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.03.2024 | Monaco 0:0 Paris St. Germain | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.02.2024 | Racing Club de Lens 2:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.02.2024 | Monaco 1:2 Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.02.2024 | OGC Nice 2:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.01.2024 | Marsilya 2:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
13.01.2024 | Monaco 1:3 Stade Reims | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.12.2023 | Toulouse FC 1:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.12.2023 | Stade Rennais 1:2 Monaco | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.12.2023 | Monaco 2:0 Montpellier | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.11.2023 | Paris St. Germain 5:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.11.2023 | Le Havre 0:0 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.11.2023 | Monaco 2:0 Stade Brest 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2023 | Stade Reims 1:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.09.2023 | Monaco 3:2 Marsilya | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.09.2023 | Monaco 0:1 OGC Nice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.09.2023 | Lorient 2:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.09.2023 | Monaco 3:0 Racing Club de Lens | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
13.08.2023 | Clermont Foot 63 2:4 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
24.08.2019 - Şimdi | Monaco | -- |
07.07.2017 - 23.08.2019 | Alaves | -- |
01.07.2015 - 06.07.2017 | CD Universidad Catolica | -- |
- | Şili | -- |