Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Monaco takımında kaleci mevkinde forma giyen Philipp Kohn, 02.04.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 80 kilo olan Philipp Kohn, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Philipp Kohn, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Philipp Kohn, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2024 | Monaco 1:2 Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.02.2024 | OGC Nice 2:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.02.2024 | Monaco 1:1 Le Havre | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.01.2024 | Marsilya 2:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.01.2024 | Monaco 1:3 Stade Reims | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.12.2023 | Toulouse FC 1:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.12.2023 | Monaco 0:1 Olympique Lyon | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.12.2023 | Stade Rennais 1:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.12.2023 | Monaco 2:0 Montpellier | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.11.2023 | Paris St. Germain 5:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.11.2023 | Le Havre 0:0 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.11.2023 | Monaco 2:0 Stade Brest 29 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.10.2023 | Lille OSC 2:0 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.10.2023 | Monaco 2:1 Metz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2023 | Stade Reims 1:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.09.2023 | Monaco 3:2 Marsilya | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.09.2023 | Monaco 0:1 OGC Nice | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.09.2023 | Lorient 2:2 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.09.2023 | Monaco 3:0 Racing Club de Lens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.08.2023 | Nantes 3:3 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.08.2023 | Monaco 3:0 Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.08.2023 | Clermont Foot 63 2:4 Monaco | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
15.07.2023 - Şimdi | Monaco | -- |
01.07.2021 - 14.07.2023 | FC Salzburg | -- |
29.07.2020 - 30.06.2021 | FC Wil 1900 | -- |
29.07.2020 - 30.03.2021 | FC Wil 1900 | -- |
29.07.2020 - 24.03.2021 | FC Wil 1900 | -- |
06.07.2019 - 31.12.2020 | FC Salzburg | -- |
06.07.2018 - 05.07.2019 | FC Liefering | -- |
01.07.2017 - 05.07.2018 | RB Leipzig | -- |
01.07.2015 - 30.06.2017 | VFB Stuttgart | -- |
- | İsviçre | -- |
- | İsviçre | -- |
- | İsviçre | -- |